7. 4 800լ մասուրի հյութի մի մասը լցրեցին 3լ տարողությամբ տուփերի մեջ, և այդ տուփերը, 5-ական տեղավորելով 40 արկղերի մեջ, ուղարկեցին խանութ: Քանի՞ լիտր հյութ մնաց արտադրամասում: 40×5=200

8․ Օգտագործելով 1, 4, 5, 8 qqq՝ քանի՞ քառանիշ թիվ կարելի կազմել, որ բաժանվի 11-ի և թվի գրության մեջ թվանշանները չկրկնվեն: 1485,  5841, 8415, 1584, 1845,  

9. Քառանիշ թիվը, որի գրառման մեջ չկա 0 թվանշանը, բաժանվում է 54-ի։ Երբ ջնջեցին նրա թվանշաններից մեկը՝ ստացված եռանիշ թիվը նույնպես բաժանվեց 54-ի։ Այնուհետև ջնջելով եռանիշ թվի թվանշաններից մեկը, ստացվեց 54։ Գտեք այդ քառանիշ թիվը։ 5412

10. Կարինեի պապիկը 66 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 5 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից 66:6=11

11+5=16

66+5=71

71-16=55

Պարապունք 44

1 Տաթևիկը 17 տարեկան է, իսկ նրա եղբայրը՝ Հայկը, 3 տարով ավելի փոքր է Տաթևիկից: Քանի՞ տարեկան է Հայկը:

Լուծում

17-3=14

2. Աշոտի մայրիկը 30 տարեկան է, իսկ Աշոտը նրանից փոքր է 20 տարով։ 6 տարի հետո մայրիկը Աշոտից քանի՞ տարով մեծ կլինի:

Լուծում

30-20=10

30+6-10+6=20 տարի

3. Անին 5 տարեկան է, իսկ հայրիկը նրանից մեծ է 7 անգամ: 5 տարի հետո հայրիկը Անիից քանի՞ անգամ մեծ կլինի:

Լուծում

5×7=35

5+35=40

5+5=10

40:10=4 անգամ մեծ

4. Կարինեի պապիկը 60 տարեկան է։ Կարինեն իր պապիկից փոքր է 6 անգամ։ 7 տարի հետո Կարինեն քանի՞ տարով փոքր կլինի իր պապիկից։

Լուծում 60:6=10

60+7=67

10+7=17

67-17=50

Տեքստային խնդիրներ

1․ Անահիտը 5 տուփ կարագ գնելու համար վճարեց 3500դրամ։ Սոնան այդ նույն կարագից 3 տուփ գնելու համար որքքա՞ն գումար պետք է վճարի։

Լուծում

3500:5=700

3×700= 2100

Պատ.՝ 2100

2․Ավտոմեքենան երկու օրում անցավ 650կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա անցավ 70կմ-ով ավելի, քան երկրորդ օրը։ Որքա՞ն ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան առաջին օրը։

Լուծում

650:2=325

70:2=35

325+35=360

325-35=290

Պատ.՝290,360

3․ Սոնան 20 տետրի համար վճարեց 280 դրամ ավելի, քան Անին՝ 16 տետրի համար։ Աննան 7 տետրի համար որքա՞ն գումար պետք է վճարի։

20-16=4

280:4=70

7×70=490

Պատ 490

4․ Էլեկտրալարի 60մ երկարությամբ փաթեթն արժե 7200դրամ։ Որքա՞ն պետք է վճարել՝ այդ լարից 25մ գնելու համար։

7200:60=120

120×25=3000

Պատ 3000

5․Երկու թվերի գումարը 1240 է, իսկ տարբերությունը՝ 120։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1240:2=620

120:2=60

620+60=680

620-60=560

Պատ560,680

6. Երկու պարկում միասին կար 124կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին պարկից 4կգ լցրին երկրորդի մեջ, պարկերում շաքարավազի քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում։

124:2=62

62+4=66

 62=4=58

Պատ66,58

7. Դերձակն ունի 21մ գործվածք։ Դրանից նա օրական պետք է  կտրի 3մ։ Ո՞րերորդ օրը նա կկտրի վերջին կտորը։

21:3=6

Հաշվի՛ր

2184-725+96542-7205=90796

                     
1) 2184    2)9654’2   
    725       7205   
   1459      89337   
                     
                     
   3)+ 1459           
     89337           
     90796           
                     

1000:4 8:200=

                     
 1)10004     2) x250  
      250        8  
             2000  
                     
                    
                     
     3) 2000200      
        200 10       
        0           
                     
                     
                     

215 4:20 30=1290

                        
                        
                        
  215x4=860             
                        
  860:20=43             
                        
  43x30=1290            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

8592-657+124567-7025=125477

                        
 8592    124567  132502 
 657   +  7935   7025 
 7935    132502  125477 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

5100:6 40:200=170

                        
 5100:6=850             
                        
 850x40=34000           
                        
 34000:200=170          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

33600:60:70 22=

                        
 33600:60=560           
                        
 560:70=8               
                        
 8x22=176               
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Օրինաչափություններ

1 Ըստ օրինաչափության՝ գտի՛ր տրված հաջորդականության հերթական անդամը։

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31

244, 246, 248, 250, 252, 254, 256

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34

1, 4, 9, 14, 23, 37

3, 6, 12, 24, 48, 96

78, 71, 64, 57, 50, 43

147, 136, 125, 114, 103

2 Կռահի՛ր օրինաչափությունը և պարզի՛ր, թե որ թիվը պետք է լինի դատարկ վանդակում։

125616
176121
2510226
428543
14361265
114 218
643111421
515 269

3․ Ի՞նչ թիվ պետք է գրել բաց թողնված տեղում։

 18

5×2=10

7×2=14

9×2=18

Պարապունք 33

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Հաշվի՛ր 12սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։ P4x12=48սմ

2․ Հաշվի՛ր 3դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։ S=3×3=9դմ²

3․ Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 36սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։36:3=12 S=12×12=144² սմ

4․ Քառակուսու պարագիծը 36 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

36:4=9 S=9×9=81սմ²

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 25սմ2 է։ P=4×5=20սմ

6․ Քառակուսու պարագիծը 100դմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 100:4=25դմ S=25×25=625դմ²

Տնային առաջադրանք

1․ Հաշվի՛ր 21սմ կողմով քառակուսու պարագիծը։

P=4×21=84սմ

2․ Հաշվի՛ր 8դմ կողմով քառակուսու մակերեսը։

S=8×8=64դմ²

3․Քառակուսու երեք կողմերի գումարը 42սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։ 42:3=14 S=14×14=196սմ²

4․ Քառակուսու պարագիծը 44 սմ։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու մակերեսը։

44:4=11 S=11×11=121սմ²

5․ Հաշվի՛ր քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա մակերեսը 49սմ2 է։ P=4×7=28սմ

Ուսումնական աշուն

Սիրելի՛ սովորողներ, սկսվել է աշնանային ուսումնական արձակուրդը: Այն  հնարավորություն կտա ամրապնդել  ձեռք բերված գիտելիքները։

1 Տրված թվերը ներկայացրու՛ կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։

  • 1487=1000+400+80+7
  • 6294=6000+200+90+4
  • 138560=100000+30000+800+500+60

2․ Որքանո՞վ կմեծանա 567 թիվը, եթե նրա գրության ձախից կցագրենք 8 թվանշանը։8567-567=8000

3․ Համեմատի՛ր

  • 1478 < 6574
  • 586 > 147
  • 2698 = 2698
  • 26853 < 26854
  • 369472 >359472

4․ Կատարի՛ր գումարումը և ստուգի՛ր հանումով

36124+13211=49335

         Ստուգում՝         
+  36124   49335  
   13211    36124  
   49335    13211  
                   
                   
                   
                   

5 Կատարի՛ր բազմապատկում և ստուգի՛ր բաժանումով:

112  7=784

         Ստուգում՝         
x112      7847    
   7       7  112  
 784      08      
            7      
           14     
            14     
             0     
                   
                   

6. Կատարի՛ր մնացորդով բաժանումը, ապա ստուգիր ճիշտ ես կատարել այն։

39:7=5(4մն.)

             
 397     Ստուգում՝5×7=35+4=39 
  355        
   4         
             
             
             
             

7.

5 դեցիմետր 30 սանտիմետրը արտահայտիր սանտիմետրերով:5դմ. 30սմ=80սմ

3 կմ4 մ2դմ-ն արտահայտիր դեցիմետրերով:=342դմ

Քանի՞ ժամ է 4օր 3ժամը։=99ժ

8.  Համեմատի՛ր։ (աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով <, >, =)

9000կգ < 9000տ

24տ250գ > 23տ250գ

7ր20վ <7ր30վ

9.  6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 8 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։8+6=14

10.  Գնացքը կայարանից դուրս եկավ ժամը 6․40-ին և տեղ հասավ նույն օրը՝ ժամը 20․15-ին։ Ինչքա՞ն ժամանակ էր գնացքը գտնվում ճանապարհին։

14ժ 15ր

Պարապմունք 18

Բազմանիշ թվի բաժանում եռանիշ թվի վրա։ Բաժանման ստուգումը բազմապատկումով

Դասարանական առաջադրանքներ

20374:122=167

Սյունակաձև

  20374122   
   122  167   
  817      
    732       
    854      
     854      
       0      
              

Ստուգում՝

    x167     
     122     
   + 334     
    334      
   167       
   20374     
             
             

1960:140=14

Սյունակաձև

   1960140   
    14014    
    560      
     560      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x140     
      14     
   + 560     
    140      
    1960     
             
             
             

17025:681=25

Սյունակաձև

  17025681   
   136225    
   3405      
    3405      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x681     
      25     
   +3405     
   1362      
   17025     
             
             
             

27861:251=111

Սյունակաձև

  27861251   
   251  111   
  276      
    251       
    251      
     251      
       0      
              

Ստուգում՝

    x111     
     251     
   + 111     
    555      
   222       
   27861     
             
             

Տնային առաջադրանք

1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․

3888:324=12

Սյունակաձև

   3888324   
    32412    
   648      
     648      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x324     
      12     
   + 648     
    324      
    3888     
             
             
             

13083:623=21

Սյունակաձև

  13083623   
   124621    
   623      
     623      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x623     
      21     
   + 623     
   1246      
   13083     
             
             
             

3586:326=11

Սյունակաձև

   3586326   
    32611    
    326      
     326      
      0      
              
              
              

Ստուգում՝

    x326     
      11     
   + 326     
    326      
    3586     
             
             
             

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր հանում և արդյունքը ստուգի՛ր գումարումով։

2509-1598=911

2509 Ստուգում՝+911   
 1598   1598   
 911   2509   

  10456-5987=4469

10456 Ստուգում՝+4469   
  5987   5987   
 4469  10456   

1456-999=457

1456 Ստուգում՝+457   
  999    999   
 457   1456   

2. Ըստ օրինաչափության, տրված թվերից հետո գրի՛ր ևս երեք թիվ։

8, 7, 15, 22, 37, 42, 79, 86

5, 7, 12, 19, 31, 38, 69,

Տնային առաջադրանքներ.

1 Կատարի՛ր գումարում և արդյունքը ստուգի՛ր հանումով

672+672=1344

+672  Ստուգում՝1344   
 672     672   
1344     672   

9182+98=9280

+9182 Ստուգում՝9280   
   98     98   
 9280   9182   

1487+561=2048

+1487 Ստուգում՝2048   
  561    561   
 2048   1487   

89621+3810=92431

+89621 Ստուգում՝93431  
  3810    3810  
 93431   89621  

2 Երկու օրում Գայանեն վաճառեց 240կգ վարունգ։ Առաջին օրը նա վաճառեց 20կգ ավելի, քան երկրորդ օրը։ Հաշվի՛ր, թե որքան է կազմում երկրորդ օրվա վաճառքի գումարը, եթե առաջին օրվանը կազմում է 10400դրամ։

240-20=220

220:2=110

110+20=130

10400:130=80

110×80=8800դր